Parlamentari membri della Commissione per la vigilanza sulla cassa depositi e prestiti
(TU 2.1.1913,n.453,Libro I,art.3;legge 6.6.1973,n.327,art.1;artt.19 e 19-bis DL 10.11.1978,n.702,conv. in legge 8.1.1979,n.3;art.5,c9 DL 30.9.2003,conv. in legge 24.11.2003,n.326)XV Legislatura
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
Presidente
eletto
Ufficio di Presidenza costituito il 25 luglio 2007
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
FUNDARO' Massimo Saverio Ennio, Deputato |
Verdi |
|
Vicepresidente | ||
BONADONNA Salvatore, Senatore |
RC-SE |
|
Riepilogo della composizione
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ADDUCE Salvatore |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 16 maggio 2007
|
BOBBA Luigi |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 16 maggio 2007
|
BONADONNA Salvatore |
RC-SE |
Membro
dal 16 maggio 2007
al 24 luglio 2007
|
RC-SE |
Vicepresidente
dal 25 luglio 2007
|
|
D'ALI' Antonio |
FI |
Membro
dal 16 maggio 2007
|
Deputati | ||
BOCCI Gianpiero |
Ulivo, poi PD-L'Ulivo |
Membro
dal 4 aprile 2007
|
CRISAFULLI Vladimiro |
Ulivo, poi PD-L'Ulivo |
Membro
dal 4 aprile 2007
|
FUNDARO' Massimo Saverio Ennio |
Verdi |
Membro
dal 4 aprile 2007
al 24 luglio 2007
|
Verdi |
Presidente
dal 25 luglio 2007
|
|
PATARINO Carmine Santo |
AN |
Membro
dal 4 aprile 2007
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
CUSUMANO Stefano |
Fino al 6 febbraio 2008 Misto Dal 7 febbraio 2008 PD-Ulivo |
Membro
dal 16 maggio 2007
|
D'ONOFRIO Francesco |
UDC |
Membro
dal 16 maggio 2007
|
LUSI Luigi |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 16 maggio 2007
|
SCARPETTI Lido |
Ulivo, poi PD-Ulivo |
Membro
dal 16 giugno 2007
|
Deputati | ||
ADENTI Francesco |
Pop-Udeur |
Membro
dal 4 aprile 2007
|
FASCIANI Giuseppina |
Ulivo, poi PD-L'Ulivo |
Membro
dal 4 aprile 2007
|
NAPOLETANO Francesco |
Com. it. |
Membro
dal 4 aprile 2007
|
NARDI Massimo |
DCA-PS-Nuovo PSI, poi DCA-Nuovo PSI |
Membro
dal 4 aprile 2007
|